第四章 局工会史志1986定稿.docx
- 文档编号:657017
- 上传时间:2023-04-29
- 格式:DOCX
- 页数:47
- 大小:44.87KB
第四章 局工会史志1986定稿.docx
《第四章 局工会史志1986定稿.docx》由会员分享,可在线阅读,更多相关《第四章 局工会史志1986定稿.docx(47页珍藏版)》请在冰点文库上搜索。
第四章局工会史志1986定稿
第四章工会组织
多年来,工会工作紧紧围绕二次创业,强企富民这个中心,牢牢把握新时期工会工作“五突破一加强”和“发挥三个最大限度”深入贯彻工会法的总体思路,围绕企业大局发挥了工会组织在企业改革、发展、稳定中的积极作用。
一加大经济技术推广,推树模范人物。
推树全国劳动模范、全国“五一”奖章、省特模、省劳模6人,省委企业工委、省经贸委、省总工会“企业民主管理工作优秀厂长”一人,国家林业局,中国农林工会合理化建议和技术革新先进个人、优秀组织者,省森工系统十佳企业主人多人,林业局和局工会先后被评为全国农林工会、国家林业局合理化建议和技术革新优秀组织单位。
省林业系统兴林奔富先进单位、经济技术创新竞赛先进单位。
二是把握重点,扶贫济困力度加大。
各级工会组织都把送温暖和扶贫济困工作作为新形势下工会履行维护职能的一项重大举措来抓,做到组织化、制度化、社会化、网络化。
18名副处级以上局领导、458名副科级以上干部都与特困户结成了一帮一帮扶对子,坚持经常走访,对特困职工全部建档立卡。
为帮助有脱贫能力的特困职工提供资金扶持,通过全局干部、职工募捐、工会经费补充、行政拨款,使全局扶贫基金达到34万元,近两年共为76户贷款27万元。
同时协助行政组织实施了上山战略,使近500名山下职工转岗上山从事自营经济生产。
15年来局每年都拨款10余万元,走访慰问和补助病残职工、遗属和劳动模范。
三、是突出特点职工教育和文体活动如火如荼。
15年来相继开展了《学习马有顺做合格主人》、《法在我身边》、《爱护大森林》等教育活动和智力竞赛。
参加了总局建党80周年文艺调演荣获金杯单位、举办了多年来未有的声势浩大的职工运动会、镜泊湖之秋音乐会。
每年都结合职工特点广泛开展丰富多彩、富教于乐的棋类、球赛、田赛、径赛、文艺汇演、秧歌、冰灯、彩灯、焰火等比赛,极大丰富了林区职工的文化生活。
四是把握焦点,加强退休人员的管理和活动。
在局党委的领导下,局的直接关怀下,成立了退休人员管理委员会,建成了活动中心,创办了近百人的夕阳红合唱团,先后受到省森工总局纪委、工会、省林业报、省工人报的检查指导和赞誉。
五、贯彻落实“依靠”方针,民主管理不断加强。
工会坚持从源头参与抓起,认真贯彻落实“依靠”方针、突出维护职能:
一是规范运作职代会的内容和程序,坚持每年召开一次职代会、审议局长行政工作报告,企业招待费、福利费使用报告;审议、修改、通过企业一系列方案,并履行平等协商制度签定集体合同。
每年进行一次民主评议局领导班子,将评议结果在职代会上公开,职工代表满意率在96.3%一94.6%。
二是落实职权,凡企业重大改革时、工会都从源头参与。
在实行森林管护责任制承包,职工上山转岗分流方案,职工晋级评模,干部任用等提前参与方案制定。
三是完善民主管理坚持企务公开,全局58个单位全部推行了企务公开,公开率达98%。
职工对公开的满意率达到97%。
第一节工会组织史
一、局工会
1、分区工会领导人(1986—1990年)
主席:
傅文焕1982年6月一1989年12月
副主席:
张谦有1982年6月一1983年11月
姜淑珍1982年6月一1985年5月
褚波1984年4月一1984年9月
隋长青1984年9月一1988年7月
黄正寅(女)1985年6月一1989年12月
王林山1986年4月一1989年12月
部办负责人
办公室副主任:
杨庆义:
1982年6月一1985年3月
秦玉峰:
1984年9月一1985年5月
濮荣清:
1985年5月一1985年10月
吕梦君:
1985年10月一1988年7月
周荷英(女)1985年12月一1988年4月
翟风英(女)1987年12月一1988年7月
组织部副部长:
李长本1983年6月一1984年9月
姜淑珍(兼)1984年9月一1985年5月
王海峰:
1985年5月一1986年9月
周玉风(女)1986年9月一1987年4月
周荷英:
1987年4月一1988年7月
宣传部副部长
濮荣清:
1982年6月一1985年5月
刘秀芬(女)1985年5月一1985年6月
濮荣清:
1985年10月一1987年4月
马志祥:
1987年5月一1988年7月
生产部副部长
张维新:
1982年6月一1983年4月
马克;1983年6月一1988年7月
生活部副部长
李国恩:
1982年6月一1984年9月
李长本:
1984年9月一1987年5月
陈国余:
1987年5月一1988年7月
女工部副部长:
刘惠颖(女)1982年6月一1988年7月
财务部副部长:
王学会(女)1985年5月一1987年4月
民主管理办公室副主任:
霍兆凯1985年10月一1988年7月
委(部)办负责人
办公室副主任周荷英1988年7月一1989年12月
程彤伟1988年7月一1989年12月
组织工作委员会副主任马志祥1988年7月一1989年12月
宣传工作委员会副主任刘永海1988年7月一1989年6月
辛景春1989年7月一1989年12月
生产保护工作委员会副主任马克1988年7月一1989年12月
生活福利工作委员会副主任霍兆凯1988年7月一1989年7月
主任霍兆凯1989年7月一1989年12月
女工工作委员会副主任刘惠颖1988年7月一1989年12月
财务部副部长吴秀华(女)1989年7月一1989年12月
2、1990—2002年
工会工作机构设“六部、一办、一委”,即:
组宣部、生产部、民管部、财务部、生活部、女工部、办公室、女工委员会。
工会领导人
主席:
付文焕1982、6——1990、4
张训通1990、4——1992、5
黄正寅(女)1992、5——1996、10
白友林1996、10——2002、12
副主席:
黄正寅(女)1985、6——1992、5
王林山1986、4——1991、5
李长本1991、5——1996、9
程彤伟1993、6——1997、5
徐庆华(女)1998、1——1998、3
霍兆凯1998、3——1999、6
李月霞(女)1998、3——2001、11
郭志广2001、7——2002、4
李伟2001、11——
部办负责人
办公室
主任:
周荷英(女)1990、1——1991、10
程彤伟1991、10——1993、6
关英连1993、6——1996、9
李克1996、9——1997、12
王志国1998、3——2000、6
程秀军2000、6——
组宣部
部长:
马志祥1990、1——1998、3
刘继斌1998、3——1999、6
熊占海1999、6——2000、12
王庆仁2002、4——
生产部
部长:
马克1990、1——1993、1
李伟1993、1——1998、3
李存孝1998、3——1998、10
刘继斌1998、10——1999、6
周广仁1999、6——2002、12
方伟2002、4——
生活部
部长:
霍兆凯(兼)1990、1——1998、6
王志国(兼)1999、6——2000、6
程秀军(兼)2000、6——
民管部
部长:
关英连1990、1——1993、1
霍兆凯1993、1——1996、9
李克1996、9——1997、12
王志国1998、4——2000、6
熊占海2000、6——2001、11
王庆仁2001、11——2002、4
熊占海2002、4——
财务部
部长:
吴秀华(女)1990、1——
女工部
部长:
刘惠颖(女)1990、1——1996、10
王秀华(兼)1996、10——1998、10
吴秀华(女)2001、3——2002、12
高春杰(女)2002、12——
副部长:
关丽(女)1998、10——2000、6
女工委员会
主任:
黄正寅1990、1——1996、1
徐庆华(兼)1998、1——1998、3
李月霞1998、3——2000、12
吴秀华(女)2001、3——
二、基层工会领导
公安局工会
主席:
王成良1988年10月一1991年4月
滕淑兰1991年5月一1997年6月
刘军1997年6月—2000年1月
王波2000年1月—2002年4月
蒋兆云2002年4月—
贮木场工会
主席:
曹培政1989年5月一1989年12月
郭志远1990年1月一1991年11月
关丽(女)1991年6月一1997年1月
陈清春1997年1月一1999年12月
徐波1999年12月一2001年11月
黄厚祥2001年11月
多种经营局(汽运处)工会
主席:
王志国1988年7月一1989年12月
王树友1990年1月一1991年6月
张春伟1991年1月一1996年8月
尚清稳1996年9月一1997年12月
张德军1998年3月一1998年6月
程汉玉1998年7月一2002年12月
机械检修厂工会
主席:
王俊峰1987年12月一1996年12月
周华1997年3月一2000年12月
建筑工程公司
主席:
郭志广1990年1月一1991年4月
吕玺1991年6月一1997年1月
孙金刚1997年1月一1998年10月
李长好1998年10月一1999年6月
孙金刚(兼)1999年6月一
通讯管理处工会
主席:
张秀云一1997年3月
赵宝昌1997年3月一2000年12月
公路管理处工会
主席:
孙朋生1985年10月一1996年9月
侯国章1996年9月一1998年3月
物资贸易公司工会
主席:
雷全喜1990年—
供电局
主席:
赵树范—2000年4月
仲雷2000年4月—
供热管理处工会
主席:
孟昭平1996年9月一1998年10月
王秀华1998年10月一2000年4月
杨广财2000年4月—
燃料公司工会
主席:
刘辉(女)1989年7月一1991年6月
张风满1991年6月一1994年5月
朱振元1994年5月一1996年9月
刘志刚1996年9月一2000年12月
商业局工会
主席:
吴福荣(女)1988年1月一1991年5月
邹本娟(兼)1991年5月一1993年6月
马海波1993年6月一1997年3月
刘风君1997年3月一2002年4月
林副产品管理处工会
主席:
段家信1990年1月一1998年1月
孙伟生1998年1月—
刨花板厂工会
主席:
喀风芝1996年8月一1997年6月
张俊杰1997年6月一
旅游接待处工会
主席:
赵占林1994年6月一1995年4月
森调队工会
主席:
丁希连1985年11月一1994年5月
张国利1994年1月一
公共事业公司
主席:
张训荣(女)1989年5月一1991年6月
边松林1996年11月一1998年3月
李秀兰1999年6月一2000年4月
李长忠2000年4月一2002年4月
徐庆芳2002年4月
人造板厂工会
主席:
关英连1989年10月一1993年12月
李淑芬1993年12月一1996年8月
屈威1996年8月一1999年6月
孙逊—2001年7月
职工医院工会
主席:
王启仁1990年1月一1991年6月
纪秋林1991年10月一1997年1月
关丽1997年1月一1998年10月
孟子千1998年10月一
木材检验队工会
主席:
谢春英1991年10月一1997年6月
马景湖(兼)1997年6月一2000年12月
陈革2000年
第二中学工会
副主席:
楚喆锡1994年3月一1994年6月
主席:
楚喆锡1994年6月一1998年3月
霍玉琴1997年1月一1998年3月
木材综合加工厂工会
主席:
褚孝君1990年1月一1995年4月
邹清泉1995年4月一2000年12月
张士军2002年4月
林副产品加工厂工会
主席:
张世军1995年4月一1997年10月
孙伟生1997年10月一2000年12月
东兴胶合板厂工会
关丽1991年4月一1991年6月
陈清全1991年10月一1994年6月
张长利1994年6月一1995年1月
李政1996年1月一1997年1月
于连庆1998年10月一1999年5月
孙逊2001年7月—2001年11月
伊桂兰2001年11月
万隆木业公司工会
主席:
梁继富1987年4月一1997年3月
郑淑艳1997年3月一2000年12月
京江有限责任公司工会
主席:
关洪福1989年10月一1992年5月
王风权1992年5月一1995年4月
刘国栋1994年8月一1999年6月
石云祥1999年6月一2000年12月
京华餐具厂工会
主席:
史慧民—1987年12月
张常文1998年3月一2001年7月
李政2001年7月—
张松山—2002年4月
圣洁餐具厂工会
主席:
王明星1998年10月一2000年12月
郑淑艳2001年7月—
环宇总厂工会
主席:
邹清泉2001年7月—
双利铅笔板厂工会
主席:
孟庆祥1991年4月一1994年1月
孙风贤1991年4月一1999年6月
张颖1999年6月一
振兴木制品厂工会
主席:
褚孝君1991年4月
刘国栋1999年6月一2001年7月
永盛餐具厂工会
主席:
蔺嘉森1995年4月一1997年10月
候国章2001年7月一
局机关工会
主席:
濮富荣1989年10月一1991年10月
冯化1991年10月一1991年10月
王桂珍1996年9月一1997年6月
谢春英1997年6月一1998年6月
薛世才1998年10月一2000年12月
王美杰2001年3月—
第三中学工会
主席:
杨巾义1990年1月一1996年6月
徐学礼1996年6月一2002年4月
陈荣洪2002年4月—
第一中学工会
主席:
陈荣红1990年1月一1999年5月
于连庆1999年5月一2002年4月
张雪峰2002年4月
第二小学工会
主席:
王丽华2002年4月
木材经销公司工会
主席:
李丙新1994年6月一1997年8月
李庆林1997年8月一1999年1月
徐洪金1999年1月一
尔站汽车队工会
主席:
王俊英1990年1月一1991年3月
付文骏1991年10月一1993年6月
金汝湘1993年6月一1996年8月
王桂英1997年1月一1999年6月
程秀军1999年6月一2000年6月
郝光荣2001年3月
尔站一林场工会
主席:
曹志学1985年7月一1991年3月
董勤英1991年3月一1993年12月
左中琴1993年12月一1996年6月
迟远君1996年6月一
尔站二林场工会
主席:
尚清林1987年12月一1991年6月
郭长军1991年10一
尔站三林场工会
主席:
杜树森1987年5月一1990年1月
杨儒林1997年3月一
小北沟林场工会
主席:
袁明礼1987年12月一1991年3月
梁然顺1991年3月一1996年8月
王善军1996年8月一1999年6月
谭瑞成1999年6月一
苇芦河林场工会
主席:
李恩修1989年5月一1990年4月
毕清林(兼)1990年4月一1998年10月
仲雷1998年10月一2000年4月
毕清林2000年4月一
扶育站经营所工会
主席:
白永元1986年8月一1989年7月
李学双1989年7月一1993年6月
张喜森1993年6月一2000年12月
孙玉富2001年11月
梨树沟经营所工会
副主席:
袁玉梅(兼)1987年1月一2000年12月
崔文章2001年11月
新城经营所工会
主席:
刘宪君1987年4月一1996年8月
刘广华1997年1月一
英山经营所工会
主席:
关英波1989年5月一1991年6月
袁学新2002年4月
桦树经营所工会
主席:
孟宪飞1991年10月一1998年10月
张忠远1998年10月一
奋斗林场工会
主席:
秦福山1987年4月一2002年4月
杨金荣2002年4月
团山子经营所工会
主席:
刘文金1987年12月一1991年6月
张风奎1991年10月一1996年8月
徐荣军1998年10月一2001年11月
夏长青2001年11月
红旗林场工会
主席:
王士亮—2000年4月
李四海2000年4月—2002年4月
程显涛2002年4月
老松岭贮木场工会
主席:
赵风池1989年7月一1996年8月
王有生1996年8月一1998年1月
南湖头经营所工会
主席:
徐茂环1986年10月一1992年8月
孙森1992年8月一1997年1月
王有生1998年1月一
英格岭经营所工会
主席:
石贵财1997年3月一1998年6月
张明(兼)1998年6月一2000年4月
张柏林2000年4月—2002年4月
孙道芳2002年4月
东方红林场工会
主席:
刘兰生1989年5月一2000年6月
张希成2001年11月—
湖南林场工会
主席:
王有生1987年10月一1990年7月
朱荣伟1990年7月一1994年6月
王松江1996年6月一2002年4月
郭会来2002年4月—
榆树川林场工会
主席:
王作林1990年1月一1991年6月
吴永林1991年6月一1997年7月
于有利1997年7月一
湾沟林场工会
主席:
李克1990年1月一1991年3月
李克栋1991年10月一1994年6月
赵阳1997年3月一2000年12月
李克众—2001年11月
井恩龙2001年11月
斗沟子林场工会
主席:
李洪光1987年12月一1991年3月
赵学柏1991年3月一1998年10月
边立成1998年10月一1999年6月
喀风臣1999年6月一2000年4月
王瑞军2000年4月一2002年4月
张洪国2002年4月
苇子沟经营所工会
主席:
闫华1996年8月一2002年4月
李庚2002年4月
三道林场工会
主席:
郭学法1987年9月一1992年4月
蒋昭元1992年4月一1998年1月
王绍周1998年1月一2001年3月
黄志运2002年4月
北湖头林场工会
主席:
尹训军1989年6月一1994年11月
孙同敏1996年8月一2002年4月
高化强2002年4月
湖西经营所工会
主席:
翟永民2002年4月
第二节职代会
1、第十一届会员代表大会
时间:
1986年7月25日至27日
地点:
局职工俱乐部
代表:
367人,列席代表46人,特邀代表20人。
主要议题:
1、听取局党委书记胡凤南所作《动员和组织全局职工群众,充分发杨主人翁精神,积极参政议政,加强企业民主管理,全面完成国家计划,为把我局建设成党风政、秩序好、环境美、效益高的高标准的文明局而奋斗》的政治工作报告;
2、听取和审议工会主席付文焕所作《积极探索,勇于开拓,为把我局工运、工会工作提高到一个新的水平而努力奋斗》的工会工作报告;
3、听取和审议工会付主席黄正寅所作《工会财务情况》的报告;
4、大会选举产生了分区工会第十二届执行委员会委员有:
天秉臣、于忠仁、马克、王林山、王学会、付文焕、刘惠颖、吕恩玉、吕梦君、孙跃军、朱荣环、关长有、李长本、李国金、李浩折、李祥才、张福元、张俭、周品良、周荷英、周玉风、孟昭英、姜兴连、秦增金、隋长青、黄正寅、黄伯珍、董荣清、薛汝银共三十三人。
主席:
付文焕,副主席:
王林山、隋长青、黄正寅(女)常务委员:
吕梦君、周荷英(女)、濮荣清、马克、李长本、霍兆凯、刘惠颖(女)、王学会(女)
5、选举产生工会经费审查委员会,7人组成,主任:
王林山。
2、第十一届职工代表大会第二次代表会议
时间:
1987年12月28日
地点:
局招待所一楼会议室
代表:
158人
中心议题:
第十一届职工代表大会第二次代表会议
时间:
1987年12月28日
地点:
局招待年一楼会议室
代表:
158人
中心议题:
贯彻执行党的十三大精神,调动全局广大职工积极性,全面完成1987年各项任务,开创1988年各项工作新局面。
主要任务:
听取审议行政报告,听取开展“双增双节活动情况。
会议讨论通过了局长张庆明的行政工作报告和开展双增寺节活动方案。
3、第十一届职工代表大会第三次代表会议
时间:
1988年6月27--28日
地点:
局职工俱乐部
代表:
316人,列席24人
大会议题:
听取和审议东京城林业局经济体制改革方案。
会议讨论并通过了局经济体制改革方案。
4、第十一届职工代表大会第四次代表会议
时间:
地点:
代表:
大会议题:
5、第十一届职工代表大会第五次代表会议
时间:
地点:
代表:
大会议题:
6、局第十一届职工代表大会第六次会议
时间:
1990年10月6一7日
地点:
局招待所一楼会议室
代表:
各基层单位党政工领导、局机关各科部委办负责人和职工代表以及基层单位计划员、劳资员、会计员、调度员350人参加了会议。
会议由孙跃军主持,于纯录传达了中共中央政治局常委、书记处书记李瑞环在全省学哲学,用哲学交流会上的讲话,并宣读了我局冬运生产期间思想工作安排;孙跃军同志宣读了局合理化建议、技术革新改进奖励实施细则;朱德纪同志宣读了局1990年木材生产竞赛方案;蔺景阳作了我局治危兴林情况说明报告;周广亮同志宣读了局加强安全生产的决定和安全生产无事故竞赛方案;张福源同志宣读了局加强机电设备管理的方案;刘学新同志宣读了加强冬运期间职工生活管理的决定;张庆明同志在局第十一届六次职工代表大会上作了题为《正视困难、坚定信心,为全面完成我局今年的各项任务而努力奋斗的目标》报告共分两部分:
一是今年以来行政工作情况。
二是今后一个时期的工作任务。
会议期间,职工代表审议通过了三项决议:
一是行政工作报告;二是治危兴林情况说明报告;三是合理化建议、技术改进奖励实施细则。
付兰鹤、付文焕同志分别宣读了我局民主管理、合理化建设先进集体和人的表彰奖励决定。
还组织收看了我局四文明大赛纪实录相片。
7、局第十二届职工代表大会
时间:
1990年6月30一7月2日
地点:
职工俱乐部
代表:
根据《企业法》和《工会章程》有关规定,本届大会按全
- 配套讲稿:
如PPT文件的首页显示word图标,表示该PPT已包含配套word讲稿。双击word图标可打开word文档。
- 特殊限制:
部分文档作品中含有的国旗、国徽等图片,仅作为作品整体效果示例展示,禁止商用。设计者仅对作品中独创性部分享有著作权。
- 关 键 词:
- 第四章 局工会史志1986定稿 第四 工会 史志 1986 定稿